Dag Kaj Schønberg
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 1983 (40 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FASCH HANDELSSELSKAB ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 196.900' DKK COPENHAGEN CAPITAL A/S (2021) |
Største underskud: | -99.956' DKK COPENHAGEN CAPITAL A/S (2023) |
Største egenkapital: | 543.863' DKK COPENHAGEN CAPITAL A/S (2023) |
Største gæld: | 81.710' DKK ESOFT SYSTEMS A/S (Nu: Esoft Systems A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos ESOFT SYSTEMS A/S (Nu: Esoft Systems A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af W + G INVEST ApS (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1983 i FASCH HANDELSSELSKAB ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Dag Kaj Schønberg i 9 år 8 måneder, inden stoppet d. 14. juni 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. juni 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KIMOVI ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
DANSK OTC TOMMERUP A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DOTCT ApS
Via DANSK OTC TOMMERUP A/S -
TOMMERUP INVEST AF 2008 A/S
Via DANSK OTC TOMMERUP A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
TOMMERUP INVEST AF 2008 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2014 -
DANSK OTC TOMMERUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2012 -
KIMOVI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (85)
-
CONFERIZE A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
CONFERIZE A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
INVESTERINGSSELSKABET TOMMERUP INVEST ApS (Nu: XOB ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2023
Registreringsdato: 23.01.2023
Blå bog (fortsat)
Dag har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.04.2014 - Stadig aktiv
Ejer
08.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via DANSK OTC TOMMERUP A/S -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2012 - Stadig aktiv
Ejer
14.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
27.08.2024 - 13.09.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2014 - 23.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
06.08.2014 - 17.06.2020
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Heimdalsgade 39 ApS fremviste et overskud på 5.943' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MARBLE ROAD INVEST A/S (Nu: MR INV 3 ApS) fremviste et underskud på 4.615' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 67' DKK (ESTHERSVEJ 12 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.956' DKK (COPENHAGEN CAPITAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 543.863' DKK (COPENHAGEN CAPITAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.553' DKK (DANNEBROGSGADE 15 ApS (Nu: DK Resi Propco Dannebrogsgade 15 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dag' netværk er Lisbeth Britta Bak.