Arne Rasmussen
Karrieren startede hos: | A/S ANCHER HOLM (Direktør) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i A/S ANCHER HOLM i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Arne Rasmussen i 46 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 29. maj 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARNE RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
A/S ANCHER HOLM
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2002
Registreringsdato: 29.05.2002 -
A/S ANCHER HOLM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2002
Registreringsdato: 29.05.2002 -
ApS SMBK NR. 2008 (Nu: ANCHER HOLM FINANS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2001
Registreringsdato: 07.05.2001
Blå bog (fortsat)
Arne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 68 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.07.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.11.1955 - 29.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.1990 - 07.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1992 - 10.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab