Andrjus Pavilionis
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRIO RENS/ANDRJUS PAVILIONIS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -10' DKK Fnug Fjerner IVS (2016-18) |
Største egenkapital: | -10' DKK Fnug Fjerner IVS (2016-18) |
Største gæld: | 10' DKK Fnug Fjerner IVS (2016-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Fnug Fjerner IVS (2016-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRIO RENS/ANDRJUS PAVILIONIS (26 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1997 i TRIO RENS/ANDRJUS PAVILIONIS i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Andrjus Pavilionis og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Andrjus nu bestreddet i 26 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor renserier, selvbetjeningsvaskerier mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRIO RENS/ANDRJUS PAVILIONIS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Fnug Fjerner IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.12.2019
Registreringsdato: 10.12.2019 -
Fnug Fjerner IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019 -
Fnug Fjerner IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.2016
Registreringsdato: 16.11.2016
Blå bog (fortsat)
Andrjus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
16.11.2016 - 10.12.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-18 hvor Fnug Fjerner IVS kunne fremvise et underskud på 10' DKK.