Flemming Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | FIRMA FLEMMING MØLLER (Ejer) |
Største overskud: | 2' DKK 3HOME ApS (Nu: SUN RESIDENCE ApS) (2021) |
Største underskud: | -56.846' DKK WIDE PLANET CANDARLI A/S (2014) |
Største egenkapital: | 424' DKK KLINGBJERG HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 56.609' DKK WIDE PLANET CANDARLI A/S (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Beholder 4 Holding ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af FIRMA FLEMMING MØLLER (17 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1990 hos FIRMA FLEMMING MØLLER i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Flemming Møller der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Flemming i 17 år 1 måned, før stoppet d. 30. november 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med biler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fl. Møller ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Fl. Møller ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
Fl. Møller ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2024
Registreringsdato: 25.05.2024 -
Fl. Møller ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2024
Registreringsdato: 25.05.2024 -
Beholder 4 Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 06.11.2023
Registreringsdato: 06.11.2023
Blå bog (fortsat)
Flemming har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.12.2019 - 06.11.2023
Ejerandel: 51% -
Direktør og Reel ejer
16.12.2019 - 13.06.2023
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2006 - 25.01.2010
Direktør
08.04.2015 - 30.05.2017
Bestyrelsesmedlem
19.05.2015 - 30.05.2017
Ejer
10.06.2015 - 13.08.2018
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.12.2005 - 19.11.2015
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Beholder 4 Holding ApS kunne fremvise et underskud på 41' DKK.