Ove Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1981 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONSULENT OVE ANDERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 2.135' DKK BIONUTRIA DANMARK ApS (Nu: BIONUTRIA DENMARK ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -2.206' DKK BIONUTRIA DANMARK ApS (Nu: BIONUTRIA DENMARK ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 7.169' DKK BIONUTRI DANMARK HOLDING ApS (Nu: BIONUTRIA HOLDING ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 8.895' DKK BIONUTRIA DANMARK ApS (Nu: BIONUTRIA DENMARK ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BIONUTRIA DANMARK ApS (Nu: BIONUTRIA DENMARK ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af KONSULENT OVE ANDERSEN (43 år 8 måneder) |
Det startede i 1981 ved KONSULENT OVE ANDERSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Ove Andersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Ove nu bestreddet i 43 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen landbrugskonsulenter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KONSULENT OVE ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BIONUTRIA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BIONUTRIA DENMARK ApS
Via BIONUTRIA HOLDING ApS -
BioNutria Ejendomme ApS
Via BIONUTRIA HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
BIONUTRIA DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.1999 -
BIONUTRIA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2004 -
BioNutria Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2024
Tidslinje (11)
-
BioNutria Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2024
Registreringsdato: 15.06.2024 -
Egebakke ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020 -
Egebakke ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.11.2018
Registreringsdato: 19.11.2018
Blå bog (fortsat)
Ove har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
18.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.01.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2001 - 01.12.2006
Direktør
29.10.2001 - 01.04.2016
Reel ejer
01.01.2018 - 22.09.2021
Direktør
19.11.2018 - 02.11.2020
Ejerandel: 100%
Ove Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIONUTRIA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.086' DKK. Gennem holdingselskabet BIONUTRIA HOLDING ApS har Ove derfor også andele i BIONUTRIA DENMARK ApS (100%) og BioNutria Ejendomme ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ove Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor BIONUTRIA DANMARK ApS (Nu: BIONUTRIA DENMARK ApS) kunne fremvise et overskud på 2.135' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BIONUTRIA DANMARK ApS (Nu: BIONUTRIA DENMARK ApS) kunne fremvise et underskud på 2.206' DKK.