Nebi Bayram
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Automann (Ejer) |
Største overskud: | 2.675' DKK Automann ApS (2018) |
Største underskud: | -627' DKK Automann Tåstrup ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.297' DKK Automann ApS (2018) |
Største gæld: | 34.968' DKK Automann ApS (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Automann ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Automann (20 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 hos Automann (tidligere Ejby Pizzaria v/Nebi Bayram) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Nebi Bayram der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Nebi i 20 år 9 måneder, inden stoppet den 30. juni 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bayram Holding ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
MERCASOL HEDEHUSENE I ApS (Nu: Automann Tåstrup ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
PIZZATALIA ApS (Nu: M3 Byg ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2022
Registreringsdato: 16.06.2022 -
KØGE PIZZAHOUSE ApS (Nu: Automann Tåstrup ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022
Blå bog (fortsat)
Nebi har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.01.2012 - 01.09.2022
Direktør
22.11.2012 - 24.01.2022
Reel ejer
27.10.2017 - 01.09.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.07.2020 - 16.06.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.03.2021 - 30.06.2021
Direktør
09.03.2021 - 24.01.2022
Reel ejer
01.07.2021 - 15.02.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
22.02.2021 - 24.01.2022
Ejer
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
01.10.2016 - 22.02.2021
Reel ejer
27.10.2017 - 22.02.2021
Ejerandel: 100%
Nebi Bayram er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bayram Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Igennem sit holdingselskab Bayram Holding ApS har Nebi dermed også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Nebi Bayram, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PIZZATALIA ApS (Nu: M3 Byg ApS) fremviste et overskud på 1.177' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Automann Tåstrup ApS fremviste et underskud på 627' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 141' DKK (Automann Logistik ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 115' DKK (Coco Bodycare Clinique ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 563' DKK (Automann Logistik ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -827' DKK (Automann Tåstrup ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nebi' netværk er Risvan Bayram.