Thomas Frederiksen
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 1985 - 30. dec. 2019 |
Karrieren startede hos: | Thomas Frederiksen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -11' DKK HJØRRING POLSTERMØBEL ApS (Nu: Elbaek ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | -335' DKK HJØRRING POLSTERMØBEL ApS (Nu: Elbaek ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 366' DKK HJØRRING POLSTERMØBEL ApS (Nu: Elbaek ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HJØRRING POLSTERMØBEL ApS (Nu: Elbaek ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Frederiksen (39 år 7 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1985 ved Thomas Frederiksen (tidligere EJENDOMSUDLEJNING V/THOMAS FREDERIKSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Frederiksen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Thomas nu besiddet i 39 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Elbaek ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Thomas Frederiksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Elbaek ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1990
Ejendomme (3)
Tidslinje (9)
-
Asian Market I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2019
Registreringsdato: 30.12.2019 -
Asian Market I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2019
Registreringsdato: 07.11.2019 -
Høgholt Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2006
Registreringsdato: 28.12.2006
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.11.2019 - 30.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.02.1998 - 28.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1991 - 01.04.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor HJØRRING POLSTERMØBEL ApS (Nu: Elbaek ApS) fremviste et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Marianne Nielsen.