Birgith Elisabeth Hummel Fruergaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1994 (30 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIRGITH HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.773' DKK AKTIESELSKABET HAVNEGADE 3 (Nu: SLAGTERGÅRDEN BIPRODUKTER A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -54' DKK AKTIESELSKABET HAVNEGADE 3 (Nu: SLAGTERGÅRDEN BIPRODUKTER A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.576' DKK AKTIESELSKABET HAVNEGADE 3 (Nu: SLAGTERGÅRDEN BIPRODUKTER A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 1.253' DKK AKTIESELSKABET HAVNEGADE 3 (Nu: SLAGTERGÅRDEN BIPRODUKTER A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIRGITH HANSEN (23 år 11 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1994 i BIRGITH HANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Birgith Elisabeth Hummel Fruergaard Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Birgith i 23 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen frisørsaloner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
AKTIESELSKABET FRUERGAARD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.06.2010
Tidslinje (7)
-
BIRGITH HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018 -
AKTIESELSKABET HAVNEGADE 3 (Nu: SLAGTERGÅRDEN BIPRODUKTER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.03.2011
Registreringsdato: 23.03.2011 -
AKTIESELSKABET HAVNEGADE 3 (Nu: SLAGTERGÅRDEN BIPRODUKTER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2011
Registreringsdato: 23.03.2011
Blå bog (fortsat)
Birgith har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1994 - 30.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.2000 - 23.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Birgith' netværk er Peter Fruergaard Hansen.