Niels Henrik Vædele Kjær Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Proprietær Niels Henrik Kjær Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 17.249' DKK LEGHØJ ApS (2016) |
Største underskud: | -3.157' DKK LEGHØJ ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 9.701' DKK LEGHØJ ApS (2017) |
Største gæld: | 45.526' DKK LEGHØJ ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LEGHØJ ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Proprietær Niels Henrik Kjær Sørensen (35 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1988 i Proprietær Niels Henrik Kjær Sørensen (tidligere Gårdejer Niels Henrik Kjær Sørensen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Henrik Vædele Kjær Sørensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Niels nu bestreddet i 35 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Proprietær Niels Henrik Kjær Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Vædele Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Solsikkegaarden ApS
Via Vædele Invest Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Vædele Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2024 -
Solsikkegaarden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Solsikkegaarden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
Vædele Invest Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024 -
Vædele Invest Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2013 - 30.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.07.2007 - 29.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Henrik Vædele Kjær Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vædele Invest Holding ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet Vædele Invest Holding ApS har Niels derfor også ejerandele i Solsikkegaarden ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Niels Henrik Vædele Kjær Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Hans Henrik Ehm Hansen.