Hans Olav Hagerup
Erhvervsaktiv: | 1. aug. 1994 - 30. jan. 2023 |
Karrieren startede hos: | Norway Guide Fishing v/Hans Olav Hagerup (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Norway Guide Fishing v/Hans Olav Hagerup (30 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 i Norway Guide Fishing v/Hans Olav Hagerup (tidligere H H TEKNIK V/HANS OLAV HAGERUP) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hans Olav Hagerup og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Hans nu bestreddet i 30 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor rejsearrangører.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Norway Guide Fishing v/Hans Olav Hagerup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
PARTREDERIET CAPELLA (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
HH1 HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2012
Registreringsdato: 28.11.2012 -
HH1 HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2009
Registreringsdato: 27.04.2009
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.04.1996 - 30.01.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.04.2009 - 28.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab