Mikael Bo Christensen
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1988 - 30. jun. 2008 |
Karrieren startede hos: | MIKAEL BO CHRISTENSEN CIVILINGENIØR (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIKAEL BO CHRISTENSEN CIVILINGENIØR (36 år 7 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1988 ved MIKAEL BO CHRISTENSEN CIVILINGENIØR med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mikael Bo Christensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Mikael nu bestreddet i 36 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIKAEL BO CHRISTENSEN CIVILINGENIØR
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Spectacular I/S v/Birgitte Harms & Mikael Bo Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
Spectacular I/S v/Birgitte Harms & Mikael Bo Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2006
Registreringsdato: 01.09.2006 -
MIKAEL BO CHRISTENSEN CIVILINGENIØR (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1988
Registreringsdato: 01.03.1988
Blå bog (fortsat)
Mikael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2006 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager