Erik Kirk Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. dec. 1996 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skive Undervogns- & Synscenter (Ejer) |
Største overskud: | 412' DKK ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS) (2014) |
Største underskud: | -61' DKK ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 1.045' DKK ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS) (2018) |
Største gæld: | 720' DKK ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hobro Pava Center I/S (14 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1996 i Skive Undervogns- & Synscenter (tidligere SKIVE UNDERVOGNS- & POLERCENTER) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lars Weirsøe at Erik Kirk Jensen stiftede Skive Undervogns- & Synscenter den dag i december 1996. Hvervet som Ejer og Stifter har Erik nu besiddet i 12 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor undervognsbehandling.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hobro Pava Center I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MIKLON HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mariagerfjord Undervognscenter ApS
Via MIKLON HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Mariagerfjord Undervognscenter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2012 -
MIKLON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
MIKLON HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2012
Registreringsdato: 22.06.2012 -
MIKLON HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.06.2012
Registreringsdato: 22.06.2012 -
ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.06.2012
Registreringsdato: 22.06.2012
Blå bog (fortsat)
Erik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
31.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
18.01.2018 - 31.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
27.12.1996 - 06.03.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS) fremviste et overskud på 412' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS) fremviste et underskud på 61' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 191' DKK (ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (MIKLON HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 937' DKK (ÅRHUS PAVA CENTER ApS (Nu: Mariagerfjord Undervognscenter ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 297' DKK (MIKLON HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Niels Skaarup Sørensen.