Ulysses David Bloch
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMIX/ULYSSES BLOCH (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af COMIX/ULYSSES BLOCH (38 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1986 i COMIX/ULYSSES BLOCH i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ulysses David Bloch og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Ulysses nu besiddet i 38 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
COMIX/ULYSSES BLOCH
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
2HANDS ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2004
Registreringsdato: 24.08.2004 -
2HANDS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.12.2003
Registreringsdato: 18.12.2003 -
COMIX/ULYSSES BLOCH (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1986
Registreringsdato: 01.04.1986
Blå bog (fortsat)
Ulysses har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.12.2003 - 24.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab