Finn Lykke Steensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHS BYG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.647' DKK S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) (2020) |
Største underskud: | -397' DKK S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 6.442' DKK S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) (2022) |
Største gæld: | 13.772' DKK S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SHS BYG A/S (42 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte for længe siden i SHS BYG A/S (tidligere S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Finn Lykke Steensen i 42 år 1 måned, inden stoppet d. 1. maj 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor murere. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.376' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FINN STEENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FINN STEENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FINN STEENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2018
Registreringsdato: 01.04.2018 -
SHS BYG A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2016
Registreringsdato: 21.04.2016
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.09.2006 - Stadig aktiv
Direktør
21.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.03.1976 - 01.05.2018
Ejer
05.11.1976 - 01.04.2018
Direktør
22.09.2006 - 21.04.2016
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) landede et overskud på 1.596' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S) landede et underskud på 397' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.376' DKK (S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.875' DKK (S.H.S. BYGGEINDUSTRI STRUER/LEMVIG ApS (Nu: SHS BYG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 528' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5283 (Nu: FINN STEENSEN HOLDING ApS)).