Christian Futtrup
Karrieren startede hos: | Christian Futtrup (Stifter) |
Største overskud: | 49' DKK UDVIKLINGSSELSKABET LEMVIG ØST ApS (2021) |
Største underskud: | -15' DKK UDVIKLINGSSELSKABET LEMVIG ØST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 3.000' DKK PBH NR. 21.404 ApS (Nu: LEMVIG KRAFTVARME A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 9.019' DKK PBH NR. 21.404 ApS (Nu: LEMVIG KRAFTVARME A/S) (2013-14) |
Det hele begyndte for længe siden i Christian Futtrup (tidligere CHRISTIAN FUTTRUP SØRENSEN) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Futtrup og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Christian nu besiddet i 57 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christian Futtrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
GUDUM BRUGSFORENING (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.1998
Registreringsdato: 01.01.1998 -
PBH NR. 21.404 ApS (Nu: LEMVIG KRAFTVARME A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.1998
Registreringsdato: 01.01.1998 -
GUDUM BRUGSFORENING (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.1997
Registreringsdato: 17.09.1997
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.07.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.11.2017 - 01.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.09.1997 - 01.01.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1991 - 01.01.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.1976 - 07.08.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 7 måneder fra 1976 til 1991 hos UDVIKLINGSSELSKABET LEMVIG ØST ApS.