Hans Rasmus Larsen
Karrieren startede hos: | HANS LARSEN (Ejer) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos HANS LARSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hans Rasmus Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Hans i 38 år 11 måneder, inden stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAGLEMOSE PUMPELAUG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
HORBELEV VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006 -
HANS LARSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2006
Registreringsdato: 30.06.2006 -
MARKER MADSEN FORSIKRING G/S
Removed as auditorDato: 21.12.1999
Registreringsdato: 21.12.1999
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.07.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
22.11.2017 - 01.01.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
28.05.1990 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.07.1967 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
27.01.1995 - 21.12.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Sven Bertel Andersen.