Janne Møller Jensen
Karrieren startede hos: | AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.791' DKK DANSK TRÅDTEKNIK ApS (Nu: MR GROUP ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -17.085' DKK JASOPAN PELS ApS (Nu: JASOPELS A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 158.759' DKK DANSK TRÅDTEKNIK ApS (Nu: MR GROUP ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 116.641' DKK JASOPAN PELS ApS (Nu: JASOPELS A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos MAN Nordjylland A/S (2019-20) |
Karrieren som erhvervsperson startede for flere år siden ved AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Janne Møller Jensen nu bestreddet i 50 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 193' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JANNE JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S
Via JANNE JENSEN HOLDING ApS -
JASOP FODERCENTRAL SERVICE A/S
Via AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S -
PAO Holding A/S
Via JANNE JENSEN HOLDING ApS -
HLC Ejendomsinvest A/S
Via PAO Holding A/S -
TLC Ejendomsinvest A/S
Via PAO Holding A/S -
MAN Nordjylland A/S
Via PAO Holding A/S
Direktørposter (7)
-
AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2024 -
JANNE JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2010 -
HLC Ejendomsinvest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2019 -
Randbøl Dressage Academy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2024 -
PAO Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2019 -
TLC Ejendomsinvest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2019 -
JASOP FODERCENTRAL SERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2007
Bestyrelsesposter (7)
-
AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.1973 -
HLC Ejendomsinvest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2019 -
MAN Nordjylland A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2019 -
Randbøl Dressage Academy ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2024 -
PAO Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2016 -
TLC Ejendomsinvest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2019 -
JASOP FODERCENTRAL SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.1999
Tidslinje (71)
-
Randbøl Dressage Academy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
Randbøl Dressage Academy ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2024
Registreringsdato: 25.01.2024
Blå bog (fortsat)
Janne har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via PAO Holding A/S -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.11.2018 - Stadig aktiv
Direktør
09.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
26.09.1973 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
17.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via JANNE JENSEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
29.06.1977 - 04.10.2017
Bestyrelsesmedlem
05.10.2017 - 09.10.2019
Reel ejer
05.11.2018 - 23.11.2020
Ejerandel: 31,44%
Janne Møller Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved DANSK TRÅDTEKNIK ApS (Nu: MR GROUP ApS) der præsenterede et overskud på 21.791' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved JASOPAN PELS ApS (Nu: JASOPELS A/S) der præsenterede et underskud på 6.137' DKK.
Janne har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 11 måneder fra 1973 til i dag hos AKSEL JENSEN & SØN. FREDERIKSHAVN. A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.456' DKK (MAN Nordjylland A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.053' DKK (K/S MADS CLAUSENSVEJ).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 11.123' DKK (MAN Nordjylland A/S).
En af de forbindelser som går igen i Janne' netværk er Anders Møller Jensen.