Thorvald Christian Kjær Jensen
Karrieren startede hos: | VEJLBY MALERFA V/TH.KJÆR JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 202' DKK MALERGARANTI ApS (Nu: MALERKALK ApS) (2019) |
Største underskud: | -133' DKK MALERGARANTI ApS (Nu: MALERKALK ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 823' DKK VEJLBY MALER- OG BEREGNERFIRMA ApS (2013-14) |
Største gæld: | 198' DKK VEJLBY MALER- OG BEREGNERFIRMA ApS (2014-15) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos VEJLBY MALERFA V/TH.KJÆR JENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thorvald Christian Kjær Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Thorvald i 26 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VEJLBY MALER- OG BEREGNERFIRMA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
VEJLBY MALER- OG BEREGNERFIRMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1992
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
MALERGARANTI ApS (Nu: MALERKALK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2013
Registreringsdato: 22.05.2013 -
MALERGARANTI ApS (Nu: MALERKALK ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2005
Registreringsdato: 28.04.2005 -
BYG DATA A/S (Nu: BYGTEQ IT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2003
Registreringsdato: 06.05.2003
Blå bog (fortsat)
Thorvald har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2005 - 22.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2000 - 06.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.04.1973 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor VEJLBY MALER- OG BEREGNERFIRMA ApS kunne fremvise et overskud på 71' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor VEJLBY MALER- OG BEREGNERFIRMA ApS kunne fremvise et underskud på 18' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thorvald' netværk er Ole Wiinholdt Glasius.