Nicolai Parkel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NPS Food Teknik v/Nicolai Parkel (Ejer) |
Største overskud: | 363' DKK NPS FOOD TEKNIK ApS (2021) |
Største underskud: | -24' DKK NPS 2010 HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.420' DKK NPS 2010 HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.659' DKK NPS FOOD TEKNIK ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos NPS FOOD TEKNIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NPS Food Teknik v/Nicolai Parkel (17 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1993 ved NPS Food Teknik v/Nicolai Parkel (tidligere Game Point v/Nicolai Parkel) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Nicolai Parkel der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Nicolai i 17 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen maskinforarbejdning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NPS 2010 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NPS FOOD TEKNIK ApS
Via NPS 2010 HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NPS FOOD TEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2010 -
NPS 2010 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Game Point v/Nicolai Parkel (Nu: NPS Food Teknik v/Nicolai Parkel) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
NPS 2010 HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2010
Registreringsdato: 18.06.2010 -
NPS 2010 HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2010
Registreringsdato: 18.06.2010
Blå bog (fortsat)
Nicolai har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 01.01.2010
Direktør og Reel ejer
18.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - 30.11.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicolai Parkel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NPS 2010 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.420' DKK. Gennem sit holdingselskab NPS 2010 HOLDING ApS har Nicolai dermed også andele i NPS FOOD TEKNIK ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Nicolai Parkel, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NPS FOOD TEKNIK ApS landede et overskud på 363' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor NPS 2010 HOLDING ApS landede et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 167' DKK (NPS FOOD TEKNIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.420' DKK (NPS 2010 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 961' DKK (NPS FOOD TEKNIK ApS).