Nicolaj Bror Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIND A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.779' DKK DEVO Holding IVS (Nu: DEVO Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.457' DKK Estatetool ApS (Nu: Estatetool A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 4.102' DKK DEVO Holding IVS (Nu: DEVO Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 13.627' DKK Estatetool ApS (Nu: Estatetool A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Estatetool ApS (Nu: Estatetool A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af UXOR ApS (13 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1999 i FIND A/S (tidligere ZERONE ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Nicolaj Bror Eriksen i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 21. november 2002.
Dengang var virksomhedens branche indenfor databehandling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ZEROne
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DEVO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CryLemon ApS
Via DEVO Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CryLemon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2014 -
DEVO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
DEVO Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
Estatetool A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
Estatetool ApS (Nu: Estatetool A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
Estatetool A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.04.2013 - Stadig aktiv
Direktør
30.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.09.2023 - 22.09.2024
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
01.11.2017 - 30.04.2020
Bestyrelsesmedlem
01.11.2017 - 31.05.2020
Direktør
01.11.2017 - 30.09.2020
Reel ejer
01.05.2020 - 01.07.2021
Bestyrelsesmedlem
01.06.2020 - 29.09.2020
Bestyrelsesmedlem
30.09.2020 - 01.07.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.05.2017 - 29.11.2018
Ejer
15.05.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DEVO Holding IVS (Nu: DEVO Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.779' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CRYLEMON ApS (Nu: CryLemon ApS) kunne offentliggøre et underskud på 843' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.323' DKK (Estatetool ApS (Nu: Estatetool A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 731' DKK (CRYLEMON ApS (Nu: CryLemon ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.524' DKK (DEVO Holding IVS (Nu: DEVO Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.018' DKK (CRYLEMON ApS (Nu: CryLemon ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nicolaj' netværk er Lea Ried.