Jan Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KM AF 2007 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.630' DKK CIVAGÅRD A/S (2019-20) |
Største underskud: | -25.818' DKK HEMMET BIOENERGI ApS (Nu: Nature Energy Hemmet ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 37.678' DKK AMSTRUP SVINEPRODUKTION A/S (Nu: DanHatch Special A/S) (2023) |
Største gæld: | 176.373' DKK HEGNDAL ApS (Nu: 1234sept ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos CIVAGÅRD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAN CHRISTIANSEN (36 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1984 hos KM AF 2007 A/S (tidligere A/S BRDR. CHRISTIANSEN, SKJERN) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Christiansen i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 3. januar 1992.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JMC.DK A/S
Ejerandel: 100% -
JAN CHRISTIANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
JMC.DK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2006
Tidslinje (39)
-
HEGNDAL ApS (Nu: 1234sept ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.09.2019
Registreringsdato: 26.09.2019 -
ØDUM - ENGHOLM ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
ØDUM - ENGHOLM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2019
Registreringsdato: 31.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.07.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
06.12.2017 - 07.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2014 - 23.04.2015
Bestyrelsesmedlem
24.04.2015 - 02.12.2016
Direktør
02.12.2016 - 26.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.01.2019 - 01.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2015 - 05.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos HEMMET BIOENERGI ApS (Nu: Nature Energy Hemmet ApS) der præsenterede et overskud på 7.508' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos HEGNDAL ApS (Nu: 1234sept ApS) der præsenterede et underskud på 12.116' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 2006 til i dag hos JMC.DK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.748' DKK (CIVAGÅRD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.782' DKK (HEMMET BIOENERGI ApS (Nu: Nature Energy Hemmet ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.678' DKK (AMSTRUP SVINEPRODUKTION A/S (Nu: DanHatch Special A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.892' DKK (DAN-FARM HOLDING A/S (Nu: FirstFarms Hungary A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Mona Handerup Christiansen.