Gunner Juhl Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1979 (45 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejer Gunnar Juhl Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 389' DKK TØMRER- OG SNEDKERMESTER GUNNER JUHL NIELSEN ApS (2014) |
Største underskud: | -163' DKK TØMRER- OG SNEDKERMESTER GUNNER JUHL NIELSEN ApS (2016) |
Største egenkapital: | 1.999' DKK GJN HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.455' DKK TØMRER- OG SNEDKERMESTER GUNNER JUHL NIELSEN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos TØMRER- OG SNEDKERMESTER GUNNER JUHL NIELSEN ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Gunnar Juhl Nielsen (45 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for længe siden i Udlejer Gunnar Juhl Nielsen (tidligere Gunnar Juhl Nielsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Gunner Juhl Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Gunner nu besiddet i 45 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejer Gunnar Juhl Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GJN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
GJN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2002
Repræsentant (1)
-
Skørping Borgerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Skørping Borgerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
PBH 25.212 ApS (Nu: TØMRER- OG SNEDKERMESTER GUNNER JUHL NIELSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2018
Registreringsdato: 28.12.2018 -
GJN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2002
Registreringsdato: 25.05.2002
Blå bog (fortsat)
Gunner har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.03.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.03.1997 - 28.12.2018
Reel ejer
25.05.2002 - 22.05.2019
Ejerandel: 100%
Gunner Juhl Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GJN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 942' DKK. Gennem sit holdingselskab GJN HOLDING ApS har Gunner dermed også andele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Gunner Juhl Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor TØMRER- OG SNEDKERMESTER GUNNER JUHL NIELSEN ApS landede et overskud på 389' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TØMRER- OG SNEDKERMESTER GUNNER JUHL NIELSEN ApS landede et underskud på 163' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gunner' netværk er Niels Christian Pedersen.