Niels Jørgen Bregendahl
Karrieren startede hos: | HØJBYGAARD PAPIR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.772' DKK PAFI INVEST ApS (Nu: KARTAGO DEVELOPMENT ApS) (2017) |
Største underskud: | -20.613' DKK PAFI INVEST ApS (Nu: KARTAGO DEVELOPMENT ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 61.947' DKK PAFI INVEST ApS (Nu: KARTAGO DEVELOPMENT ApS) (2020) |
Største gæld: | 146.276' DKK PAFI INVEST ApS (Nu: KARTAGO DEVELOPMENT ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos ApS SMBK NR. 1437 (Nu: HIRTSHALS SEAFOOD A/S) (2015-16) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Niels Jørgen Bregendahl. Den første gang Niels var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1960 ved HØJBYGAARD PAPIR A/S (tidligere HØJBYGAARD PAPIRFABRIK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Jørgen Bregendahl i 31 år 11 måneder, før stoppet den 15. september 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. maj 1999.
Tidslinje (106)
-
SKAKKESHOLM INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
SØRENS BUSSER RAMTEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
DJURSGADE 31 ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2018
Registreringsdato: 29.06.2018
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Karrieren har i alt varet 63 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.2008 - 20.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2003 - 29.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.02.2015 - 29.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1999 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.1997 - 01.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Jørgen Bregendahl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved BRABRAND HOVEDGADE 41 A/S (Nu: BRABRAND HOVEDGADE ApS) der præsenterede et overskud på 1.523' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved SØRENS BUSSER RAMTEN A/S der præsenterede et underskud på 712' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 43 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 11 måneder fra 1960 til 1992 hos HØJBYGAARD PAPIR A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.928' DKK (TRANSPORTCENTER GRENAA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.234' DKK (PAFI INVEST ApS (Nu: KARTAGO DEVELOPMENT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.344' DKK (PAFI INVEST ApS (Nu: KARTAGO DEVELOPMENT ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -272' DKK (MANAGEMENT AARHUS ApS (Nu: POST COMPANY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jette Bregendahl.