Lars Jensen Mondrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS JENSEN MONDRUP (Stifter) |
Største overskud: | 1.059' DKK Spørringvej ApS (2020-21) |
Største underskud: | -537' DKK Enggaard af 1895 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.244' DKK CSM Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 17.686' DKK CSM Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SJAK ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS JENSEN MONDRUP (26 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1998 ved LARS JENSEN MONDRUP i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Lars Jensen Mondrup og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Lars nu besiddet i 26 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LARS JENSEN MONDRUP
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Enggaard af 1895 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CSM Ejendomme ApS
Via Enggaard af 1895 ApS -
Spørringvej ApS
Via Enggaard af 1895 ApS -
SJAK ApS
Via Enggaard af 1895 ApS
Direktørposter (3)
-
Enggaard af 1895 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2023 -
Spørringvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2021 -
CSM Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2007
Tidslinje (12)
-
Enggaard af 1895 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023 -
SJAK ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
Spørringvej ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Direktør
28.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
20.05.2007 - 01.07.2022
Reel ejer
20.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,4% -
Reel ejer
10.01.2007 - 31.12.2017
Direktør
10.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor CSM Ejendomme ApS landede et overskud på 634' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Enggaard af 1895 ApS landede et underskud på 537' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 181' DKK (CSM Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 537' DKK (Enggaard af 1895 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.244' DKK (CSM Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -114' DKK (Spørringvej ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Christian Bjørner Søndergaard.