Søren Skriver Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN OG ERIK ANDERSEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 537' DKK langager øko aps (2022) |
Største underskud: | -4' DKK langager øko aps (2021) |
Største egenkapital: | 924' DKK langager øko aps (2023) |
Største gæld: | 60' DKK langager øko aps (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren Andersen (24 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1994 ved SØREN OG ERIK ANDERSEN I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Sven Erik Andersen at Søren Skriver Andersen stiftede SØREN OG ERIK ANDERSEN I/S den dag i januar 1994. Rollen som Ejer og Stifter havde Søren i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen malkekvæghold. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
langager øko aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2021
Repræsentant (1)
-
GUNDERSTED VANDVÆRK
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
GUNDERSTED KØBMANDSGÅRD F M B A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2012
Tidslinje (12)
-
GUNDERSTED VANDVÆRK
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
langager øko aps
Tilknyttet som direktørDato: 05.06.2021
Registreringsdato: 05.06.2021 -
soldugvejens vikar ivs
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.06.2021 - Stadig aktiv
Direktør
05.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
26.02.2019 - 18.12.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2006 - 06.03.2012
Bestyrelsesmedlem
07.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor langager øko aps landede et overskud på 537' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor langager øko aps landede et underskud på 4' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kjeld Østergaard.