Orla Peter Faaborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PORT SERVICE V/ORLA PETER FAABORG (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af PORT SERVICE V/ORLA PETER FAABORG (38 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1986 ved PORT SERVICE V/ORLA PETER FAABORG i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Orla Peter Faaborg og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Orla nu besiddet i 38 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen godshåndtering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PORT SERVICE V/ORLA PETER FAABORG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
SLP NR. 10.930 A/S (Nu: KYSTENS SAMLECENTRAL A/S)
Fratrådt som direktørDato: 03.11.1995
Registreringsdato: 03.11.1995 -
SLP NR. 10.930 A/S (Nu: KYSTENS SAMLECENTRAL A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.1993
Registreringsdato: 01.12.1993 -
PORT SERVICE V/ORLA PETER FAABORG (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1986
Registreringsdato: 01.04.1986
Blå bog (fortsat)
Orla har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.12.1993 - 03.11.1995
Ejerandel: Intet ejerskab