Hans Vestbo Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S UL BORNHOLM (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ib's Carport v/Hans Vestbo Andersen (23 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1994 ved I/S UL BORNHOLM med titlen som Ejer. Hans Vestbo Andersen købte en part af virksomheden d. 1. juli 1994 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Hans af: Erik Møller Jørgensen, Erik Steen Nielsen, Knud Erik Lindbjerg og 645 andre personer. Rollen som Ejer bestred Hans i 16 år 2 måneder, før stoppet den 31. august 2010.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ib's Carport v/Hans Vestbo Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
I/S UL BORNHOLM (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2010
Registreringsdato: 31.08.2010 -
Ib's Carport I/S v/H Andersen & F Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001 -
Ib's Carport v/Hans Vestbo Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2000
Registreringsdato: 31.12.2000
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.1994 - 31.08.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager