Henrik Veibell Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Club Tan v/Henrik W. Nielsen (Stifter) |
Største overskud: | 2.443' DKK TENDENS ApS (Nu: Møbelselskabet T ApS) (2016) |
Største underskud: | -1.537' DKK TENDENS OUTLET ApS (Nu: TENDENS MØBLER ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 2.794' DKK TENDENS ApS (Nu: Møbelselskabet T ApS) (2019) |
Største gæld: | 11.963' DKK TENDENS ApS (Nu: Møbelselskabet T ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TENDENS ApS (Nu: Møbelselskabet T ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Club Tan v/Henrik W. Nielsen (37 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1986 i Club Tan v/Henrik W. Nielsen (tidligere H/B UNI SERVICE/HENRIK VEIBELL NIELSEN) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Veibell Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Henrik nu bestreddet i 37 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor fitnesscentre.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Club Tan v/Henrik W. Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Møbelselskabet T ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
TENDENS MØBLER ApS
Ejerandel: 100% -
Veibell Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Direktørposter (2)
-
TENDENS MØBLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2019 -
Veibell Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Veibell Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.09.2024
Registreringsdato: 19.09.2024 -
Veibell Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2024
Registreringsdato: 19.09.2024 -
TENDENS ApS (Nu: Møbelselskabet T ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Direktør
21.06.2006 - 03.06.2024
Ejer
15.06.2015 - 12.10.2020
Ejer
13.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2020 - 30.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.12.2019 - 12.10.2020
Direktør
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
13.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Henrik Veibell Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Veibell Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Veibell Holding ApS har Henrik derfor også andele i & .
Se også koncerndiagram for Henrik Veibell Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor TENDENS ApS (Nu: Møbelselskabet T ApS) kunne fremvise et overskud på 2.443' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TENDENS OUTLET ApS (Nu: TENDENS MØBLER ApS) kunne fremvise et underskud på 1.537' DKK.