Robert De Vallier
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Robert De Vallier & Grunnet-Nilsson (Ejer) |
Største overskud: | 532' DKK KIROPRAKTISK KLINIK ROBERT DE VALLIER, ODENSE ApS (Nu: FYSIOTERAPEUTERNE STENHUGGERVEJ ApS. AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER) (2014) |
Største underskud: | -44' DKK KIROPRAKTISK KLINIK ROBERT DE VALLIER, ODENSE ApS (Nu: FYSIOTERAPEUTERNE STENHUGGERVEJ ApS. AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER) (2016) |
Største egenkapital: | 496' DKK KIROPRAKTISK KLINIK ROBERT DE VALLIER, ODENSE ApS (Nu: FYSIOTERAPEUTERNE STENHUGGERVEJ ApS. AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER) (2014) |
Største gæld: | 98' DKK KIROPRAKTISK KLINIK ROBERT DE VALLIER, ODENSE ApS (Nu: FYSIOTERAPEUTERNE STENHUGGERVEJ ApS. AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Robert De Vallier & Grunnet-Nilsson (37 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1987 i Robert De Vallier & Grunnet-Nilsson (tidligere KIROPRAKTOR ROBERT DE VALLIER D C) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Robert De Vallier og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Robert nu bestreddet i 37 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor kiropraktorer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Robert De Vallier & Grunnet-Nilsson
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
KIROPRAKTISK KLINIK ROBERT DE VALLIER, ODENSE ApS (Nu: FYSIOTERAPEUTERNE STENHUGGERVEJ ApS. AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER)
Fratrådt som direktørDato: 17.02.1993
Registreringsdato: 17.02.1993 -
KIROPRAKTISK KLINIK ROBERT DE VALLIER, ODENSE ApS (Nu: FYSIOTERAPEUTERNE STENHUGGERVEJ ApS. AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER)
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.1988
Registreringsdato: 29.06.1988 -
KIROPRAKTOR ROBERT DE VALLIER D C (Nu: Robert De Vallier & Grunnet-Nilsson) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.05.1987
Registreringsdato: 07.05.1987
Blå bog (fortsat)
Robert har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.05.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.06.1988 - 17.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab