Frode Lehmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1982 (42 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRODE LEHMANN (Ejer) |
Største overskud: | 146.591' DKK MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD (2015) |
Største underskud: | -6.153' DKK MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD (2018) |
Største egenkapital: | 345.425' DKK MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD (2014) |
Største gæld: | 117.944' DKK NATURMÆLK A.M.B.A. (2016-17) |
Flest årsværk: | 104 årsværk hos NATURMÆLK A.M.B.A. (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRODE LEHMANN (39 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1982 i FRODE LEHMANN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Frode Lehmann der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Frode i 39 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor avl af malkekvæg. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2021.
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
FRODE LEHMANN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
NATURMÆLK A.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2018
Registreringsdato: 06.12.2018 -
RYK-FONDEN TIL VARETAGELSE AF REGISTRERING OG YDELSESKONTROL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2017
Registreringsdato: 27.02.2017
Blå bog (fortsat)
Frode har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1982 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2009 - 21.11.2011
Bestyrelsesmedlem
19.06.2012 - 06.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2012 - 27.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2012 - 22.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Frode Lehmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i NATURMÆLK A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 6.548' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i NATURMÆLK A.M.B.A. der præsenterede et underskud på 4.587' DKK.
Frode har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2012 til 2018 hos NATURMÆLK A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.889' DKK (MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 184.742' DKK (MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.855' DKK (RYK-FONDEN TIL VARETAGELSE AF REGISTRERING OG YDELSESKONTROL).
En af de forbindelser som går igen i Frode' netværk er Lilli Hammerich.