Tom Heinrich Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALERMESTER TOM SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 248' DKK MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS (2020) |
Største underskud: | -266' DKK MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.103' DKK MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS (2020) |
Største gæld: | 969' DKK MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS (23 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1997 i MALERMESTER TOM SØRENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tom Heinrich Sørensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tom i 4 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
FREDERIKSVÆRK TOTAL-BYG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
FREDERIKSVÆRK TOTAL-BYG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2018
Registreringsdato: 27.06.2018 -
FREDERIKSVÆRK TOTAL-BYG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2018
Registreringsdato: 26.06.2018
Blå bog (fortsat)
Tom har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2004 - 26.06.2018
Bestyrelsesmedlem
27.06.2018 - 18.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.11.2017 - 28.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.06.1997 - 31.03.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 248' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MALERMESTER TOM SØRENSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 266' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Annette Sørensen.