Rasmus Jørgen Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.O. Materiel Udlejning v/Rasmus Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 6.783' DKK RJA Middelfart Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -559' DKK RJA Middelfart Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 8.979' DKK AO MATERIEL UDLEJNING A/S (2021) |
Største gæld: | 8.850' DKK RJA Middelfart Holding ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos AO MATERIEL UDLEJNING A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af A.O. Materiel Udlejning v/Rasmus Andersen (26 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1998 hos A.O. Materiel Udlejning v/Rasmus Andersen (tidligere Honda Motor Sport Rasmus Andersen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rasmus Jørgen Andersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Rasmus nu bestreddet i 26 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning og leasing af entreprenørmateriel.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
A.O. Materiel Udlejning v/Rasmus Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RJA Middelfart Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AO MATERIEL UDLEJNING A/S
Via RJA Middelfart Holding ApS -
AOM af 11. juni 2024 ApS
Via RJA Middelfart Holding ApS
Direktørposter (3)
-
AO MATERIEL UDLEJNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2014 -
RJA Middelfart Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2015 -
AOM af 11. juni 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
AO MATERIEL UDLEJNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
AOM af 11. juni 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
RJA Middelfart Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2015
Registreringsdato: 09.09.2015 -
RJA Middelfart Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2015
Registreringsdato: 09.09.2015
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.06.2014 - 08.09.2015
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.09.2015 - 12.07.2023
Reel ejer
13.07.2023 - 21.02.2024
Reel ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rasmus Jørgen Andersen er desuden ejer af holdingselskabet AOM af 11. juni 2024 ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet AOM af 11. juni 2024 ApS ejes der også andele i AO MATERIEL UDLEJNING A/S (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Rasmus Jørgen Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RJA Middelfart Holding ApS kunne fremvise et overskud på 6.783' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RJA Middelfart Holding ApS kunne fremvise et underskud på 559' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.945' DKK (AO MATERIEL UDLEJNING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 463' DKK (RJA Middelfart Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.181' DKK (RJA Middelfart Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (AOM af 11. juni 2024 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Jørgen Palle Viuff.