Mogens Erik Ejlersen
Karrieren startede hos: | GEORG EJLERTSEN & SØN V/M EJLERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 930' DKK GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2015) |
Største underskud: | -1.979' DKK GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 7.509' DKK MGE HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 5.898' DKK GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2018) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2019) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved GEORG EJLERTSEN & SØN V/M EJLERSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mogens Erik Ejlersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mogens i 27 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
GEORG EJLERSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2000
Tidslinje (11)
-
EJENDOMSSELSKABET MGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.02.2019
Registreringsdato: 19.02.2019 -
GEORG EJLERSEN & SØN A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2007
Registreringsdato: 10.07.2007 -
MGE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2001
Registreringsdato: 21.12.2001
Blå bog (fortsat)
Mogens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.06.2000 - 19.02.2019
Reel ejer
21.12.2001 - 19.02.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.06.2000 - 10.07.2007
Bestyrelsesmedlem
27.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.1972 - 31.07.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.01.1990 - 03.06.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Erik Ejlersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MGE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.427' DKK. Igennem sit holdingselskab MGE HOLDING ApS har Mogens dermed også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Mogens Erik Ejlersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MGE HOLDING ApS fremviste et overskud på 830' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MGE HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.197' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 571' DKK (MGE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.979' DKK (GEORG EJLERSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.427' DKK (MGE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.886' DKK (GEORG EJLERSEN & SØN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Niels Georg Ejlersen.