Tom Buch Rossau
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ICHINEN V/TOM BUCH ROSSAU OG TARA STEVENS (Ejer) |
Største overskud: | 1.132' DKK Tom Rossau A/S (2021) |
Største underskud: | -14' DKK TROSSAU HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.892' DKK Tom Rossau A/S (2023) |
Største gæld: | 1.310' DKK Tom Rossau A/S (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Tom Rossau A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tom Rossau (18 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 i ICHINEN V/TOM BUCH ROSSAU OG TARA STEVENS i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Tara Lorraine Stevens at Tom Buch Rossau stiftede ICHINEN V/TOM BUCH ROSSAU OG TARA STEVENS den dag i januar 1998. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tom i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af læderbeklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TROSSAU HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TRART ApS
Via TROSSAU HOLDING ApS -
Tom Rossau A/S
Via TROSSAU HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TROSSAU HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2015 -
TRART ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Tom Rossau A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Tom Rossau A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Ichinen V/Tom Rossau (Nu: Tom Rossau) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018 -
Tom Rossau A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.05.2018
Registreringsdato: 09.05.2018
Blå bog (fortsat)
Tom har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
16.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2018 - 01.08.2024
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
25.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.05.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2001 - 01.01.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tom Buch Rossau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TROSSAU HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.768' DKK. Gennem holdingselskabet TROSSAU HOLDING ApS har Tom derfor også andele i TRART ApS (100%) & Tom Rossau A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tom Buch Rossau, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Tom Rossau A/S kunne fremvise et overskud på 1.132' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor TROSSAU HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 211' DKK (Tom Rossau A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.892' DKK (Tom Rossau A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 55' DKK (TRART ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Sabina Maria Rossau.