Bent Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | THERMAL TRANSFER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.231' DKK LEKOLAR A/S (2014) |
Største underskud: | -3.442' DKK LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 61.817' DKK LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S) (2023) |
Største gæld: | 56.411' DKK LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRUUN & CO. HOLDING ApS (19 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1990 hos THERMAL TRANSFER A/S (tidligere ADR NR. 1887 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bent Bruun i 17 år 10 måneder, inden stoppet den 18. september 2008.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRUUN & CO. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MARSLEV EJENDOMSSELSKAB ApS
Via BRUUN & CO. HOLDING ApS -
Hornberg ApS
Via BRUUN & CO. HOLDING ApS -
Hornberg Entreprise ApS
Via Hornberg ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
Hornberg Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2024 -
BRUUN & CO. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2016 -
Hornberg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023 -
MARSLEV EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Hornberg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
Bruun & Co Consulting ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Hornberg Entreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Birksø Huse ApS (Nu: Bruun & Co Consulting ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024
Blå bog (fortsat)
Bent har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør og Reel ejer
14.05.2018 - 13.06.2024
Bestyrelsesmedlem
11.03.2024 - 13.06.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2018 - 28.04.2021
Reel ejer
29.04.2021 - 30.09.2022
Bestyrelsesmedlem
08.06.2021 - 31.10.2023
Reel ejer
01.10.2022 - 31.10.2023
Ejerandel: 41% -
Direktør
10.06.2014 - 30.11.2018
Reel ejer
10.06.2014 - Stadig aktiv
Direktør
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Bent Bruun er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BRUUN & CO. HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.491' DKK. Gennem sit holdingselskab BRUUN & CO. HOLDING ApS har Bent dermed også andele i MARSLEV EJENDOMSSELSKAB ApS (50-66.65%) samt Hornberg ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bent Bruun, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S) landede et overskud på 6.373' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S) landede et underskud på 3.442' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.136' DKK (LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.352' DKK (Hornberg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 61.817' DKK (LEIKA DANMARK A/S (Nu: Lekolar A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.296' DKK (Birksø Huse ApS (Nu: Bruun & Co Consulting ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Jakob Münter.