Kurt Barsøe Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1982 (42 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER KURT B JESSEN (Ejer) |
Største overskud: | 944' DKK KBJE Holding ApS (2019) |
Største underskud: | -2.224' DKK KBJ Agro ApS (2023) |
Største egenkapital: | 16.503' DKK KBJE Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 55.893' DKK KBJ Agro ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KBJ Agro ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER KURT B JESSEN (37 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1982 i GÅRDEJER KURT B JESSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kurt Barsøe Jessen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kurt i 37 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor avl af malkekvæg. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KBJE Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KBJ Agro ApS
Via KBJE Holding ApS
Direktørposter (2)
-
KBJ Agro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2019 -
KBJE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2019
Tidslinje (11)
-
BJERNING TÆRSKESELSKAB
Fratrådt som repræsentantDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
BJERNING TÆRSKESELSKAB
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023 -
GÅRDEJER KURT B JESSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Kurt har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
16.02.2023 - 30.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1982 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.06.2019 - 11.11.2019
Reel ejer og Direktør
03.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kurt Barsøe Jessen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KBJE Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.080' DKK. Gennem sit holdingselskab KBJE Holding ApS har Kurt dermed også andele i KBJ Agro ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kurt Barsøe Jessen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KBJE Holding ApS landede et overskud på 944' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KBJ Agro ApS landede et underskud på 2.224' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.224' DKK (KBJ Agro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.080' DKK (KBJE Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.739' DKK (KBJ Agro ApS).