Anette Lauge Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ridelærer Anette Lauge Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.485' DKK STALD SIERSBÆKLUND ApS (2015-16) |
Største underskud: | -533' DKK STALD SIERSBÆKLUND ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.340' DKK STALD SIERSBÆKLUND ApS (2015-16) |
Største gæld: | 973' DKK STALD SIERSBÆKLUND ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos STALD SIERSBÆKLUND ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ridelærer Anette Lauge Jørgensen (35 år 7 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1989 i Ridelærer Anette Lauge Jørgensen (tidligere RIDELÆRER ANETTE LAUGE JØRGENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anette Lauge Jørgensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Anette nu besiddet i 35 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ridelærer Anette Lauge Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
SKJERN RIDEKLUB
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
SKJERN RIDEKLUB
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
STALD SIERSBÆKLUND ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2001
Registreringsdato: 22.11.2001 -
STALD SIERSBÆKLUND ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2000
Registreringsdato: 25.01.2000
Blå bog (fortsat)
Anette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.01.2000 - 22.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab