Michael Tving Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | STREET PROMOTION V/MICHAEL T HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.077' DKK SP OUTDOOR ApS (2023) |
Største underskud: | -122' DKK SP INDOOR ApS (2014) |
Største egenkapital: | 7.769' DKK SP OUTDOOR ApS (Nu: SP MEDIA ApS) (2023) |
Største gæld: | 5.350' DKK SP INDOOR ApS (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SP OUTDOOR ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af STREET PROMOTION V/MICHAEL T HANSEN (28 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1996 ved STREET PROMOTION V/MICHAEL T HANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Tving Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Michael nu bestreddet i 28 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor reklamebureauer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SP MEDIA ApS
Ejerandel: 100% -
STREET PROMOTION V/MICHAEL T HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SP OUTDOOR ApS
Via SP MEDIA ApS -
SP INDOOR ApS
Via SP MEDIA ApS
Direktørposter (3)
-
SP MEDIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2000 -
SP INDOOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2003 -
SP OUTDOOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2000
Repræsentant (1)
-
E/F Rosenborggade 3
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
E/F Rosenborggade 3
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
E/F Rosenborggade 3
Fratrådt som repræsentantDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
E/F Rosenborggade 3
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
23.05.2023 - 27.11.2023
Repræsentant
29.11.2023 - 26.02.2024
Repræsentant
28.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Tving Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SP MEDIA ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.769' DKK. Igennem holdingselskabet SP MEDIA ApS har Michael derfor også ejerandele i SP OUTDOOR ApS (100%) og SP INDOOR ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Tving Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SP OUTDOOR ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.077' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SP INDOOR ApS kunne offentliggøre et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.077' DKK (SP OUTDOOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.769' DKK (SP OUTDOOR ApS (Nu: SP MEDIA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 510' DKK (SP INDOOR ApS).