Kim Richardt Ullitz Færch
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K.F. ELEKTRONIK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af K.F. ELEKTRONIK (39 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1985 ved K.F. ELEKTRONIK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kim Richardt Ullitz Færch og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Kim nu bestreddet i 39 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen engroshandel med radio og tv mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.F. ELEKTRONIK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ALTERNATIV DENTAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.1997
Registreringsdato: 01.10.1997 -
ALTERNATIV DENTAL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.1997
Registreringsdato: 03.02.1997 -
K.F. ELEKTRONIK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.1985
Registreringsdato: 01.05.1985
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.02.1997 - 01.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab