Jens Laurits Torp
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tulipangaarden (Ejer) |
Største overskud: | 94' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2020) |
Største underskud: | -74' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2017) |
Største egenkapital: | 1.313' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2023) |
Største gæld: | 2.518' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tulipangaarden (37 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1987 i Tulipangaarden (tidligere GÅRDEJER JENS TORP) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Laurits Torp og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 37 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tulipangaarden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.1996
Registreringsdato: 19.11.1996 -
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.1994
Registreringsdato: 09.08.1994 -
GÅRDEJER JENS TORP (Nu: Tulipangaarden) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.1987
Registreringsdato: 01.02.1987
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.08.1994 - 19.11.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Thomas Phillipsen.