Peter Anthon Bernstorff Schrøder
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 1980 (44 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOGO NOOS MANAGEMENT CENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 345.230' DKK TIA HOLDING III A/S (Nu: AIT HOLDING III A/S) (2014) |
Største underskud: | -181.258' DKK TIA HOLDING III A/S (Nu: AIT HOLDING III A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 203.652' DKK GFKJURA 819 A/S (Nu: Sapiens Denmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 695.567' DKK GFKJURA 819 A/S (Nu: Sapiens Denmark A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCHRØDER INVEST ApS (22 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1980 i LOGO NOOS MANAGEMENT CENTER ApS (tidligere CALCON ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Peter Anthon Bernstorff Schrøder i 12 år 7 måneder, inden stoppet d. 18. februar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCHRØDER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SCHRØDER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2001
Ejendomme (4)
Tidslinje (20)
-
TIA HOLDING II A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET AF 30. JUNI 2014 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.10.2014
Registreringsdato: 28.10.2014 -
GFKJURA 819 A/S (Nu: Sapiens Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2007
Registreringsdato: 08.01.2007 -
TIA HOLDING III A/S (Nu: AIT HOLDING III A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2006
Registreringsdato: 20.11.2006
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.10.2001 - 28.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.03.1998 - 08.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2006 - 20.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.03.1998 - 18.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SCHRØDER INVEST ApS fremviste et overskud på 47.359' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SCHRØDER INVEST ApS fremviste et underskud på 17.828' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28.849' DKK (GFKJURA 819 A/S (Nu: Sapiens Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 203.652' DKK (GFKJURA 819 A/S (Nu: Sapiens Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 95.022' DKK (SCHRØDER INVEST ApS).