Michael Molvær Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.L.- VIN V/MICHAEL LAURITSEN (Ejer) |
Største overskud: | 10.279' DKK COMWELL ROSKILDE A/S (2022) |
Største underskud: | -15.521' DKK STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 34.992' DKK STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S (2023) |
Største gæld: | 89.105' DKK STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S (2023) |
Flest årsværk: | 265 årsværk hos STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af COMWELL BORUPGAARD A/S (8 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1996 ved M.L.- VIN V/MICHAEL LAURITSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Molvær Lauritsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 6 år 5 måneder, før fratrædelsen den 1. oktober 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Molvær Lauritsen ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2017 -
Molvær Lauritsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2017 -
Strand- & Badehotel Køge A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Strand- & Badehotel Køge A/S
Tilknyttet som direktørDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
SMALL DANISH HOTELS F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2020
Registreringsdato: 06.02.2020 -
SMALL DANISH HOTELS F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. I en karriere som har varet i mere end 24 år 9 måneder, har Michael bla. Arbejdet indenfor felter som Food & Beverage, Hotel Management, Yield Management, Hotel Booking og Revenue Analysis.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
28.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2019 - 06.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - 20.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S fremviste et overskud på 9.177' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor COMWELL SORØ A/S fremviste et underskud på 4.635' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.038' DKK (STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.833' DKK (COMWELL SORØ A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.992' DKK (STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.358' DKK (COMWELL KLARSKOVGAARD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Bengt Jonas Stenberg.