Erik Hollender Flintholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1984 (40 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERIK FLINTHOLM (Ejer) |
Største overskud: | 371' DKK HUNDSBÆK PLANTAGE ApS (2023) |
Største underskud: | -27' DKK HUNDSBÆK PLANTAGE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 15.418' DKK HUNDSBÆK PLANTAGE ApS (2023) |
Største gæld: | 1.097' DKK HUNDSBÆK PLANTAGE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HUNDSBÆK PLANTAGE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERIK FLINTHOLM (40 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1984 i ERIK FLINTHOLM som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Erik Hollender Flintholm og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Erik nu besiddet i 40 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ERIK FLINTHOLM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Yogaskolen ved Søerne I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Yogaskolen ved Søerne I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
I/S GEJSING ERHVERVSMØLLELAUG II (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2012
Registreringsdato: 30.04.2012 -
HUNDSBÆK PLANTAGE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2005
Registreringsdato: 24.05.2005
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.04.1998 - 30.04.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.05.1995 - 24.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Jette Lauge Berring.