Kim Brøns
Erhvervsaktiv: | 14. sep. 1992 - 29. sep. 2022 |
Karrieren startede hos: | Virum - Holte Rudersdal Vvs v/Kim Brøns Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 168' DKK VIRUM-HOLTE VVS ApS (2019) |
Største underskud: | -244' DKK VIRUM-HOLTE VVS ApS (2017) |
Største egenkapital: | 217' DKK Kajaksport ApS (2021) |
Største gæld: | 474' DKK VIRUM-HOLTE VVS ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos VIRUM-HOLTE VVS ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Virum - Holte Rudersdal Vvs v/Kim Brøns Kristensen (20 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1992 hos Virum - Holte Rudersdal Vvs v/Kim Brøns Kristensen (tidligere VIRUM - HOLTE VVS V/KIM BRØNS KRISTENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kim Brøns der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kim i 20 år 5 måneder, inden stoppet den 1. marts 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ENGEL.82 HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VIRUM-HOLTE VVS ApS UNDER KONKURS
Via ENGEL.82 HOLDING ApS -
Kajaksport ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via ENGEL.82 HOLDING ApS
Tidslinje (11)
-
ENGEL.82 HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Kajaksport ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
VIRUM-HOLTE VVS ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022
Blå bog (fortsat)
Kim har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør
18.08.2022 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør
18.08.2022 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør
18.08.2022 - 29.09.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.09.1992 - 01.03.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.06.2008 - 15.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Brøns er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ENGEL.82 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på -37' DKK. Igennem sit holdingselskab ENGEL.82 HOLDING ApS har Kim dermed også ejerandele i VIRUM-HOLTE VVS ApS (100%) samt Kajaksport ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kim Brøns, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ENGEL.82 HOLDING ApS fremviste et underskud på 85' DKK.