Raz Chen
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEERI IMPORT/EXPORT /RAZ CHEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.702' DKK OREV ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 11.733' DKK Orev Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.990' DKK OREV ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos OREV ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af OREV I/S (15 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 i BEERI IMPORT/EXPORT /RAZ CHEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Raz Chen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Raz i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 16. juni 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Orev Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OREV ApS
Via Orev Holding ApS
Direktørposter (2)
-
OREV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2014 -
Orev Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
OREV ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019 -
Orev Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019 -
Orev Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Raz har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
06.06.2014 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2014 - 28.06.2019
Reel ejer
14.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.06.1999 - 29.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.04.1999 - 16.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Raz Chen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Orev Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.733' DKK. Gennem holdingselskabet Orev Holding ApS har Raz derfor også andele i OREV ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Raz Chen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OREV ApS kunne fremvise et overskud på 2.702' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.702' DKK (OREV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.733' DKK (Orev Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.960' DKK (OREV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Raz' netværk er Oded Frumkin.