Erik Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | APX 290630 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 601' DKK REVISORGRUPPEN DANMARK (2019-20) |
Største underskud: | -613' DKK REVISORGRUPPEN DANMARK (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.015' DKK REVISORGRUPPEN DANMARK (2016-17) |
Største gæld: | 4.825' DKK REVISORGRUPPEN DANMARK (2023-24) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos REVISORGRUPPEN DANMARK (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af DET FØLSOMME ApS (22 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1988 i APX 290630 ApS (tidligere JENSEN, HEILSKOV & GUNNI PEDERSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Christensen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 11. april 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DET FØLSOMME ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DET FØLSOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2002
Repræsentant (1)
-
Spjellerup-Smerup-Hellested-Vemmetofte Præsteembede v/Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd, Hellested Sogns Menighedsråd og Vemmetofte Sogns Menighedsråd
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Spjellerup-Smerup-Hellested-Vemmetofte Præsteembede v/Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd, Hellested Sogns Menighedsråd og Vemmetofte Sogns Menighedsråd
Tilknyttet som repræsentantDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
GUNNI PEDERSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: GUNNI PEDERSEN A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2009
Registreringsdato: 30.06.2009 -
GUNNI PEDERSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: GUNNI PEDERSEN A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2008
Registreringsdato: 04.08.2008
Blå bog (fortsat)
Erik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
27.03.2002 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.08.2008 - 30.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1990 - 25.11.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år fra 1990 til 2004 hos HAJAMO INVEST A/S.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Palle Jensen.