Ib Hultmann Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALERMESTER IB HULTMANN NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 674' DKK MALERFIRMAET G.I.H.N. ApS (2014) |
Største underskud: | -418' DKK FLÜGGER BORUP ApS (2019) |
Største egenkapital: | 820' DKK KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 5.852' DKK NR. DALBY HOLDING ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos I.H.N. Malerfirma IVS (Nu: I.H.N. Malerfirma ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af FLÜGGER BORUP ApS (19 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1987 hos MALERMESTER IB HULTMANN NIELSEN med titlen som Ejer. Ib Hultmann Nielsen erhvervede virksomheden MALERMESTER IB HULTMANN NIELSEN d. 21. juli 1987. Ib der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Ib i 13 år 11 måneder, før stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FLÜGGER BORUP ApS
Via KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS -
MALERFIRMAET G.I.H.N. ApS
Via KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS -
I.H.N. Malerfirma ApS
Via KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
FLÜGGER BORUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2004 -
KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2014 -
MALERFIRMAET G.I.H.N. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2012 -
I.H.N. Malerfirma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2018
Tidslinje (13)
-
NR. DALBY HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.08.2019
Registreringsdato: 12.08.2019 -
NR. DALBY HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2019
Registreringsdato: 12.08.2019 -
I.H.N. Malerfirma IVS (Nu: I.H.N. Malerfirma ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2018
Registreringsdato: 10.07.2018
Blå bog (fortsat)
Ib har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.05.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2002 - 12.08.2019
Ejerandel: 50%
Ib Hultmann Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 82' DKK. Igennem holdingselskabet KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS har Ib derfor også ejerandele i FLÜGGER BORUP ApS (100%), MALERFIRMAET G.I.H.N. ApS (100%) samt I.H.N. Malerfirma ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ib Hultmann Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MALERFIRMAET G.I.H.N. ApS kunne offentliggøre et overskud på 674' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor FLÜGGER BORUP ApS kunne offentliggøre et underskud på 418' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 28' DKK (I.H.N. Malerfirma IVS (Nu: I.H.N. Malerfirma ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 321' DKK (FLÜGGER BORUP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 82' DKK (KLEMPEGÅRDSVEJ 46 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -304' DKK (MALERFIRMAET G.I.H.N. ApS).