Jette Boss Kyhn
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1994 - 30. jun. 2007 |
Karrieren startede hos: | BOSS KYHN DESIGN v/Jette Boss Kyhn (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af BOSS KYHN DESIGN v/Jette Boss Kyhn (30 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 1994 hos BOSS KYHN DESIGN v/Jette Boss Kyhn (tidligere BOSS PARTNER V/JETTE BOSS KYHN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jette Boss Kyhn og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jette nu besiddet i 30 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOSS KYHN DESIGN v/Jette Boss Kyhn
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Boss Kyhn Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2007
Registreringsdato: 30.06.2007 -
Boss Kyhn Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2001
Registreringsdato: 01.11.2001 -
BOSS PARTNER V/JETTE BOSS KYHN (Nu: BOSS KYHN DESIGN v/Jette Boss Kyhn) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1994
Registreringsdato: 01.07.1994
Blå bog (fortsat)
Jette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager