Kristian Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1977 (47 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KRISTIAN KJÆR (Ejer) |
Største overskud: | 52' DKK SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING S.M.B.A. (Nu: SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING A/S) (2019) |
Største underskud: | -164' DKK SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING S.M.B.A. (Nu: SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 542' DKK SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING S.M.B.A. (Nu: SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING A/S) (2014) |
Største gæld: | 118' DKK SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING S.M.B.A. (Nu: SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRISTIAN KJÆR (43 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i KRISTIAN KJÆR med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kristian Kjær der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kristian i 43 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
KRISTIAN KJÆR (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING S.M.B.A. (Nu: SKARRILDS BY- OG ERHVERVSUDVIKLING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2000
Registreringsdato: 18.05.2000 -
KRISTIAN KJÆR (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.1977
Registreringsdato: 20.08.1977
Blå bog (fortsat)
Kristian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.08.1977 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
08.12.2017 - 18.10.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Ole Leth Sørensen.