Betina Annette Tønnes
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUSIC Group Commercial DK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.940' DKK T.C. ELECTRONIC A/S (Nu: MUSIC Group Commercial DK A/S) (2017) |
Største underskud: | -603' DKK T.C. ELECTRONIC A/S (Nu: MUSIC Group Commercial DK A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 88.441' DKK T.C. ELECTRONIC A/S (Nu: MUSIC Group Commercial DK A/S) (2018) |
Største gæld: | 128.400' DKK T.C. ELECTRONIC A/S (Nu: MUSIC Group Commercial DK A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos T.C. ELECTRONIC A/S (Nu: MUSIC Group Commercial DK A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MUSIC Group Commercial DK A/S (9 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 ved MUSIC Group Commercial DK A/S (tidligere T.C. ELECTRONIC A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Betina Annette Tønnes i 9 år 6 måneder, før fratrædelsen den 4. januar 2017.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med radio og tv mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 24.940' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 20. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Studie B
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
T.C. ELECTRONIC A/S (Nu: MUSIC Group Commercial DK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2017
Registreringsdato: 04.01.2017 -
Studie B (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2015
Registreringsdato: 01.08.2015 -
T.C. ELECTRONIC A/S (Nu: MUSIC Group Commercial DK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2007
Registreringsdato: 11.06.2007
Blå bog (fortsat)
Betina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2007 - 04.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab